español
English
Toggle navigation
Contact
Contact form
Phone numbers
riull@ull.es
Help and support
University Library
Information about the Respository
Document upload
Support to research
español
English
español
English
Login
Toggle navigation
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Search RIULL
This Collection
Browse
All of RIULL
Communities & Collections
By Issue Date
Authors
Titles
This Collection
By Issue Date
Authors
Titles
My Account
Login
Statistics
View Usage Statistics
II. Nombramientos y ceses: Recent submissions
Now showing items 6-10 of 27
Resolución del Rector de la Universidad de la Laguna, de 2 de febrero de 2016, por la que se cesa a doña Victoria Eugenia Martín Osorio como Coordinadora de Movilidad Internacional de la Facultad de Educación de esta Universidad.
Universidad de La Laguna, Rector
(
2016
)
Resolución del Rector de la Universidad de la Laguna, de 14 de abril de 2016, por la que se cesa a don Manuel Luis González como Coordinador de las pruebas de acceso a la ULL en materia de Geografía de esta Universidad.
Universidad de La Laguna, Rector
(
2016
)
Resolución del Rector de la Universidad de la Laguna, de 29 de marzo de 2016, por la que se cesa a don Fernando Lahoz Zamarro como Director de Secretariado del Servicio General de Apoyo a la Investigación (SEGAI) del Vicerrectorado de Investigación de esta Universidad.
Universidad de La Laguna, Rector
(
2016
)
Resolución del Rector de la Universidad de la Laguna, de 19 de abril de 2016, por la que se cesa a don Luis Fernando Iturrate Cárdenes como Vicedecano en funciones de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y de la Comunicación de esta Universidad.
Universidad de La Laguna, Rector
(
2016
)
Resolución del Rector de la Universidad de la Laguna, de 19 de abril de 2016, por la que se cesa a doña Teresa González de la Fe como Coordinadora en funciones de Movilidad Internacional de la Sección de Ciencias Políticas y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y de la Comunicación de esta Universidad.
Universidad de La Laguna, Rector
(
2016
)