español
English
Cambiar navegación
Contacto
Formulario de contacto
Teléfonos
riull@ull.es
Ayuda y soporte
Biblioteca Universitaria
Información sobre el Repositorio
Subida de documentos
Apoyo a la investigación
español
English
español
English
Login
Cambiar navegación
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Buscar en RIULL
Esta colección
Listar
Todo RIULL
Comunidades & Colecciones
Por fecha de publicación
Autores
Títulos
Esta colección
Por fecha de publicación
Autores
Títulos
Mi cuenta
Acceder
Estadísticas
Ver Estadísticas de uso
II. Nombramientos y ceses: Envíos recientes
Mostrando ítems 6-10 de 15
Resolución del Rector de la Universidad de La Laguna, de 4 de diciembre de 2017 por la que se cesa a Dª. María Isabel Marrero Rodríguez como Vicedecana con Funciones de Coordinación de Centro (Calidad) de la Facultad de Ciencias de esta Universidad.
Universidad de La Laguna, Rector
(
2018
)
Resolución del Rector de la Universidad de La Laguna, de 20 de diciembre de 2017 por la que se cesa a D. Jalel Mahouachi Mahouachi como Subdirector de Promoción Exterior, Investigación y Coordinador Docente de Sección de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de esta Universidad.
Universidad de La Laguna, Rector
(
2018
)
Resolución del Rector de la Universidad de La Laguna, de 28 de diciembre de 2017 por la que se cesa a D. Iván Castilla Rodríguez como Secretario del Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas de esta Universidad.
Universidad de La Laguna, Rector
(
2018
)
Resolución del Rector de la Universidad de La Laguna, de 14 de diciembre de 2017 por la que se nombra a D. Isidoro Jesús Rodríguez Hernández Subdirector de Movilidad, Relaciones con la Sociedad y Coordinador Docente de Sección de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de esta Universidad.
Universidad de La Laguna, Rector
(
2018
)
Resolución del Rector de la Universidad de La Laguna, de 14 de diciembre de 2017 por la que se nombra a D. Jalel Mahouachi Mahouachi Secretario de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de esta Universidad.
Universidad de La Laguna, Rector
(
2018
)